I Governo Craxi
Dal 4 agosto 1983 al 1 agosto 1986
IX Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 26 marzo 1984 al 5 aprile 1984
-
Lascia l'incarico
-
Ministro senza portafoglio
Vincenzo Scotti (Presidenza del Consiglio dei ministri)
Presidenza del Consiglio dei ministri
-
-
Bettino Craxi
-
Presidente del Consiglio
dal 04.08.1983
al 01.08.1986
-
-
Salverino De Vito
-
Ministro senza portafoglio
dal 04.08.1983
al 01.08.1986
con delega per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (05.08.1983)
-
-
Luigi Granelli
-
Ministro senza portafoglio
dal 04.08.1983
al 01.08.1986
con delega per il coordinamento della Ricerca scientifica e tecnologica (05.08.1983)
-
-
Alfredo Biondi
-
Ministro senza portafoglio
dal 04.08.1983
al 31.07.1985
con delega per l'Ecologia (05.08.1983)
-
-
Francesco Forte
-
Ministro senza portafoglio
dal 04.08.1983
al 09.05.1985
con delega per il coordinamento interno delle Politiche comunitarie (05.08.1983)
-
-
Remo Gaspari
-
Ministro senza portafoglio
dal 04.08.1983
al 01.08.1986
con delega per la Funzione pubblica (05.08.1983)
-
-
Oscar Mammi'
-
Ministro senza portafoglio
dal 04.08.1983
al 01.08.1986
con delega per i Rapporti con il Parlamento (05.08.1983)
-
-
Pier Luigi Romita
-
Ministro senza portafoglio
dal 04.08.1983
al 30.07.1984
con delega per gli Affari regionali (05.08.1983)
-
-
Giuseppe Zamberletti
-
Ministro senza portafoglio
dal 26.03.1984
al 01.08.1986
con delega per il coordinamento della Protezione civile (27.03.1984)
-
-
Giuliano Amato
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 05.08.1983
al 01.08.1986
con funzione di Segretario (05.08.1983)
-
-
Pasquale Lamorte
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 09.08.1983
al 01.08.1986
con delega per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (09.08.1983)